Casper Freltoft Junge
I virksomheden C.C. 01 ApS er Casper Freltoft Junge ejerregister, stiftere, direktion og reelle ejere.
Casper Freltoft Junge er aktiv I mange forskellige virksomheder.
Han er direktør i 4 virksomheder.
Casper Freltoft Junge er desuden medlem af bestyrelsen i 2 virksomheder.
Se alle Casper Freltoft Junges roller her
Casper Freltoft Junge startede sin erhvervskarriere i Danmark i 2015, i virksomheden C.C. 01 ApS. Her startede Casper Freltoft Junge som ejerregister, stiftere, direktion og reelle ejere. Virksomheden er stadig aktiv og Casper Freltoft Junge har været aktiv i virksomheden i sammenlagt 9 år.
Selskaber
6
Direktørposter
4
Bestyrelsesposter
2
Forbindelser
-
Aktuelle roller
Aktuelle roller | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Balance |
---|---|---|---|
C.C. 01 ApSEJERREGISTER, Stiftere, Direktion, Reelle ejere |
-8 DKK | 711 DKK | 3.182 DKK |
Rederiet Diana af 23. marts 2012 ApSReelle ejere, Bestyrelse, Direktion, Reelle ejere |
10.751 DKK | 1.885 DKK | 7.260 DKK |
Diana Invest ApSDirektion, Reelle ejere |
75 DKK | -115 DKK | 2.066 DKK |
P.V. HOLDING A/SBestyrelse |
-8 DKK | 2.383 DKK | 13.529 DKK |
Ejendomsselskabet af 10/9-2019, Varde ApSReelle ejere |
3.579 DKK | 2.061 DKK | 23.124 DKK |
CAEJ ApSDirektion, Stiftere, Reelle ejere |
- DKK | - DKK | - DKK |
Direktørposter
-
2023 – nu
Direktion
CAEJ ApS -
2017 – nu
Direktion
Diana Invest ApS -
2016 – nu
Direktion
Rederiet Diana af 23. marts 2012 ApS -
2015 – nu
Direktion
C.C. 01 ApS
Bestyrelsesposter
-
2018 – nu
Bestyrelse
P.V. HOLDING A/S -
2017 – nu
Bestyrelse
Rederiet Diana af 23. marts 2012 ApS
Relationer
Casper Freltoft Junge
Joel Astrup Madsen | (4 relationer) |
Erik Friis Junge | (3 relationer) |
Steen Falsner | (1 relationer) |
Ejerforhold
Virksomhed | Ejerandel | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Balance |
---|---|---|---|---|
C.C. 01 ApS |
100 %
|
-8 DKK | 711 DKK | 3.182 DKK |
Rederiet Diana af 23. marts 2012 ApS |
38 %
|
10.751 DKK | 1.885 DKK | 7.260 DKK |
Diana Invest ApS |
40 %
|
75 DKK | -115 DKK | 2.066 DKK |
Ejendomsselskabet af 10/9-2019, Varde ApS |
15 %
|
3.579 DKK | 2.061 DKK | 23.124 DKK |
CAEJ ApS |
38 %
|
- DKK | - DKK | - DKK |
Alle Casper Freltoft Junge relationer
Relation | Virksomhed | Rolle |
---|---|---|
Joel Astrup Madsen |
Rederiet Diana af 23. marts 2012 ApS |
Reelle ejere
01-01-2022 -
Direktion 30-11-2017 - Bestyrelse 30-11-2017 - Reelle ejere 18-05-2016 - |
Joel Astrup Madsen |
Diana Invest ApS |
Direktion
01-11-2017 -
Reelle ejere 04-04-2017 - |
Joel Astrup Madsen |
Ejendomsselskabet af 10/9-2019, Varde ApS |
Reelle ejere
30-04-2021 -
|
Joel Astrup Madsen |
CAEJ ApS |
Reelle ejere
13-03-2023 -
|
Erik Friis Junge |
Rederiet Diana af 23. marts 2012 ApS |
Bestyrelse
30-11-2017 -
|
Erik Friis Junge |
P.V. HOLDING A/S |
Bestyrelse
03-06-1998 -
Direktion 03-06-1998 - Reelle ejere 01-05-1994 - |
Erik Friis Junge |
Ejendomsselskabet af 10/9-2019, Varde ApS |
Direktion
10-09-2019 -
Reelle ejere 10-09-2019 - |
Steen Falsner |
P.V. HOLDING A/S |
Bestyrelse
03-06-1998 -
|